Adresse
c/o Dr. Alois Schuler
Auf der Mauer 4
8001 Zürich
Renseignements sur Max Häusermann-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Max Häusermann-Stiftung
- Max Häusermann-Stiftung est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Zürich.
- L’organisation a été fondée le 23.12.1998.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 08.07.2015.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-110.407.272.
- Exactement à cette adresse il existe 7 autres entreprises actives. Cela comprend: Club of Zürich, Monoquestion AG, Permanent AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.1998
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.000.627-7
IDE/TVA
CHE-110.407.272
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung von finanziell bedürftigen oder geldmittelarmen Personen, namentlich von Kindern, Jugendlichen und Behinderten, zur Ausübung eines ihrem Talent oder ihren Neigungen entsprechenden Sports, insbesondere von Radsport (Velosport). Die Unterstützung kann in jeder Form erfolgen, sei dies in der Beschaffung und zur Verfügungstellung von Material, in der Übernahme von Trainingskosten, durch die Ermöglichung der Teilnahme an oder des Besuchs von sportlichen Wettkämpfen und Veranstaltungen, durch aktives Sponsoring bei der Durchführung von Sportveranstaltungen, oder auch in der Übernahme von Pflegekosten, bei Unfällen oder Krankheit.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Audit Treuhand AG | Horgen | 08.07.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
STARTNOW.SUPPORT AG | Horgen | 03.06.2013 | 27.05.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Häusermann Max-Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Max Häusermann-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2256597, Registre du commerce Zurich, (20)
Max Häusermann-Stiftung, in Zürich, CHE-110.407.272, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2173017).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Treuhand AG (CHE-100.983.841), in Horgen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2173017, Registre du commerce Zurich, (20)
Max Häusermann-Stiftung, in Zürich, CHE-110.407.272, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1222777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst + Partner AG (CH-020.3.007.730-1), in Horgen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1222777, Registre du commerce Zurich, (20)
Max Häusermann-Stiftung, in Zürich, CHE-110.407.272, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7211192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusermann, Max Erich, von Zürich und Egliswil, in Ascona, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusermann, Gönül, deutsche Staatsangehörige, in Ascona, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.