Adresse
c/o Iusconsil AG
Christoph Merian-Ring 11
4153 Reinach BL
Renseignements sur Max Bögl Schweiz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Max Bögl Schweiz AG
- Max Bögl Schweiz AG avec son siège à Reinach BL est actif. Max Bögl Schweiz AG est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 07.08.2018.
- Max Bögl Schweiz AG est inscrite dans le canton BL sous l’IDI CHE-114.096.567.
- Il y a 72 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: AeroQuInt GmbH, Alpha Diagnostics AG, Andrea Leuzinger GmbH.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Holfelder,
Stefan Hubert Jacob,
Johann Bauer,
Dr. Dieter Haab
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.02.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Reinach (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.030.278-3
IDE/TVA
CHE-114.096.567
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Bauleistungen, Baunebenleistungen, Ingenieurleistungen aller Art einschliesslich verwandter Vorkehrungen sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere Unternehmen des Baubewerbes im In- und Ausland sowie Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen; die Gesellschaft kann Niederlassungen errichten, Teile ihres Geschäftsbetriebs auf verbundene Unternehmen einschliesslich Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Unternehmensverträge abschliessen oder sich auch auf die Verwaltung von Beteiligungen beschränken.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 27.02.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Max Bögl Schweiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4401185, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Max Bögl Schweiz AG, in Reinach (BL), CHE-114.096.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, Publ. 1210261).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guttenberger, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Neumarkt in der Oberpfalz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrödl, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Berching (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holfelder, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfratshausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacob, Stefan Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Adelzhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Beilngries (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1210261, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Max Bögl Schweiz AG, bisher in Magden, CHE-114.096.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2012, Publ. 6867844).
Gründungsstatuten:
06.02.2008.
Statutenänderung:
26.11.2013.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
c/o Iusconsil AG, Christoph Merian-Ring 11, 4153 Reinach BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ceresola, Aldo Rolf, von Magden, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ceresola, Doris, von Möhlin und Magden, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haab, Dr. Dieter, von Wädenswil, in Binningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schrödl, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neumarkt in der Oberpfalz (DE)].
Numéro de publication: 1210411, Registre du commerce Argovie, (400)
Max Bögl Schweiz AG, in Magden, CHE-114.096.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2012, Publ. 6867844). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Reinach BL im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.