Adresse
Alte Obfelderstrasse 50
8910 Affoltern am Albis
Renseignements sur Matrisk GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Matrisk GmbH
- Matrisk GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Autres activités libérales. Le siège social se trouve à Affoltern am Albis.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 13.05.2004.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.04.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-111.654.554.
- Il y a 10 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: aola food ag, Aquitest AG, Autocenter Säuliamt GmbH.
Direction (4)
Organe de gestion
Matthias Schubert,
Dr. Jochen Köhler,
Daniel Straub,
Michael Havbro Nielsen
les plus récents personnes habilitée à signer
Matthias Schubert,
Dr. Jochen Köhler,
Daniel Straub,
Michael Havbro Nielsen
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.05.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Affoltern am Albis
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.028.944-9
IDE/TVA
CHE-111.654.554
Secteur
Autres activités libérales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieur-, Planungs- und Beratungsunternehmens, mit einem besonderen Fokus auf Problemstellungen in den Bereichen Risiko und Sicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Matrisk GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004872449, Registre du commerce Zurich, (20)
Matrisk GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-111.654.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049193).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 469, 8049 Zürich].
Numéro de publication: 4049193, Registre du commerce Zurich, (20)
Matrisk GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-111.654.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1348815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nishijima, Kazuyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Kyoto (JP), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Köhler, Dr. Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Trondheim (NO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Nielsen, Michael Havbro, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Straub, Daniel, von Egnach, in München (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1348815, Registre du commerce Zurich, (20)
Matrisk GmbH, in Zürich, CHE-111.654.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 25, Publ. 5917154).
Statutenänderung:
28.01.2014.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Alte Obfelder Strasse 50, 8910 Affoltern am Albis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Straub, Daniel, von Egnach, in München (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Berkeley (CA, US)];
Nielsen, Michael Havbro, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Köhler, Dr. Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Trondheim (NO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Nishijima, Kazuyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Kyoto (JP), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.