Renseignements sur Massage pour le Bien-être et la performance Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Massage pour le Bien-être et la performance Sàrl
- Massage pour le Bien-être et la performance Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté. Le siège social se trouve à Coppet.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 05.02.2015.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 04.06.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-229.030.359.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.02.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Coppet
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.159.287-8
IDE/TVA
CHE-229.030.359
Secteur
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but: toutes prestations de service dans le domaine du bien-être et de la santé, notamment massages classiques, massages sportifs, massages neuromusculaires, massages de la femme enceinte, massages au miel, réflexologie, drainages lymphatiques; toutes formations ultérieures utiles aux prestations de service dans le domaine du bien-être et de la santé (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Massage pour le Bien-être et la Performance Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Massage pour le Bien-être et la performance Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006047743, Registre du commerce Vaud, (550)
Massage pour le Bien-être et la Performance Sàrl, à Tannay, CHE-229.030.359 (FOSC du 16.10.2018, p. 0/1004477824). Statuts modifiés le 24.05.2024.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Massage pour le Bien-être et la performance Sàrl. Siège transféré à Coppet.
Nouvelle adresse:
Rue du Perron 5, 1296 Coppet. Bastari Irene est maintenant à Saint-Julien-en-Genevois (France).
Numéro de publication: HR02-1004477824, Registre du commerce Vaud, (550)
Massage pour le Bien-être et la Performance Sàrl, à Gland, CHE-229.030.359 (FOSC du 10.02.2015, p. 0/1981203). Statuts modifiés le 5 octobre 2018. Siège transféré à Tannay.
Nouvelle adresse:
Chemin des Couleuvres 8B, 1295 Tannay.
Numéro de publication: 1981203, Registre du commerce Vaud, (550)
Massage pour le Bien-être et la Performance Sàrl, à Gland, rue Mauverney 16 B, c/o Michel Bertrand, 1196 Gland, CHE-229.030.359. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
23 janvier 2015.
But:
la société a pour but: toutes prestations de service dans le domaine du bien-être et de la santé, notamment massages classiques, massages sportifs, massages neuromusculaires, massages de la femme enceinte, massages au miel, réflexologie, drainages lymphatiques;
toutes formations ultérieures utiles aux prestations de service dans le domaine du bien-être et de la santé (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associée-gérante avec signature individuelle:
Bastari Irene, d'Italie, à Collonges-sous-Salève (France), avec 20 parts de CHF 1'000. Signature individuelle est conférée à Pictet Alexandre, de Genève, à Lancy, gérant président.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 23 janvier 2015, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.