Renseignements sur Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk
- Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk à Flums est une Société anonyme du domaine «Production et approvisionnement en électricité». Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk est actif.
- Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk a été fondée le 29.06.1979.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 06.04.2023.
- Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk est inscrite dans le canton SG sous l’IDI CHE-100.009.444.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Zeller-Marthy,
Pascal Zeller,
Helene Zeller,
Elisabeth Zeller-Marthy,
Martin Zeller
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Flums
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.018.539-2
IDE/TVA
CHE-100.009.444
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Elektrizitätswerkes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIT Treuhand AG | Mels | 19.07.2002 | 13.08.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005719261, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk, in Flums, CHE-100.009.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695747).
Domizil neu:
Kirchstrasse 2, 8890 Flums.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Helene, von Flums und Quarten, in Chur, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Ragaz];
Zeller, Martin, von Flums, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flums].
Numéro de publication: HR02-1004695747, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk, in Flums, CHE-100.009.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, S.0, Publ. 4383373). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.07.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EBERLE & PARTNER TREUHAND UND REVISION AG, in Mels, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4383373, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk, in Flums, CHE-100.009.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299543).
Statutenänderung:
12.07.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Elektrizitätswerkes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.07.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 100'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 29.06.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 29. Juni 1979 von der bisherigen Einzelfirma 'Martin Zeller', in Flums, gemäss Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1978 teilweise Aktiven von CHF 1'143'456.43 und Passiven von CHF 1'012'500.-- zum Preise von CHF 130'956.43, wovon CHF 90'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller-Marthy, Martin, von Quarten und Flums, in Flums, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Quarten].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.