Renseignements sur Martigny Immobilier SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Martigny Immobilier SA
- Martigny Immobilier SA a son siège social à Martigny et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Martigny Immobilier SA est composée de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 21.12.2011. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Martigny Immobilier SA est le suivant : CHE-114.942.558.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.06.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Martigny
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.007.343-9
IDE/TVA
CHE-114.942.558
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une agence de courtage immobilier et exécution de tous travaux entrant dans ce cadre; achat, vente, gestion et location de tous immeubles; conseil immobilier, promotion immobilière et gérance de copropriété par étage.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martigny Immobilier SA
Numéro de publication: 6470250, Registre du commerce Valais, (621)
Martigny Immobilier SA, à Martigny, CH-621.3.007.343-9, société anonyme (No. FOSC 127 du 06.07.2009, p. 47, Publ. 5116448).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guex, Christophe, de Martigny-Combe, à Magnot (Vétroz), administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Nanchen, Josiane, de Lens et Icogne, à Martigny, administratrice unique, avec signature individuelle [précédemment: présidente avec signature individuelle].
Numéro de publication: 5116448, Registre du commerce Valais
Martigny Immobilier SA, à Martigny, CH-621.3.007.343-9, Rue du Grand-Verger 9, 1920 Martigny, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
18.06.2009.
But:
exploitation d'une agence de courtage immobilier et exécution de tous travaux entrant dans ce cadre;
achat, vente, gestion et location de tous immeubles;
conseil immobilier, promotion immobilière et gérance de copropriété par étage (cf statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000.--.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.--.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec restriction de transmissibilité.
Faits qualifiés:
reprise de biens: selon contrat du 18.06.2009 et bilan au 31.12.2008, la société reprend les actifs de CHF 148'523.45 et les passifs de CHF 143'712.60 de la société en nom collectif 'Nanchen et Guex, Martigny Immobilier', à Martigny (CH-621.2.006.770-4) soit un actif net de CHF 4'810.85, reprise acceptée pour ce prix, une créance de pareil montant étant inscrit en faveur des associés au passif du bilan.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration des administrateurs du 18.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes inscrites:
Nanchen, Josiane, de Lens et Icogne, à Martigny, présidente, avec signature individuelle;
Guex, Christophe, de Martigny-Combe, à Magnot (Vétroz), administrateur, avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.