Renseignements sur markus loser ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de markus loser ag
- markus loser ag à Niederuzwil est une Société anonyme du domaine «Fabrication et transformation des produits du bois». markus loser ag est actif.
- L’entreprise a été fondée le 02.12.2011.
- Le 06.10.2017, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI markus loser ag.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.12.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.070.418-1
IDE/TVA
CHE-280.084.677
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung und Ausführung von Schreinerarbeiten jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- frickloser ag
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour markus loser ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3794869, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
markus loser ag, in Uzwil, CHE-280.084.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229333).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loser, Maria Emilia, von Amden, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gasche-Thoma, Maria Emilia, von Oekingen].
Numéro de publication: 2229333, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
frickloser ag, in Uzwil, CHE-280.084.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6447838).
Statutenänderung:
15.06.2015.
Firma neu:
markus loser ag.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Edwin, von Oberbüren und Niederhelfenschwil, in Sonnental (Oberbüren), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loser, Markus, von Mosnang, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gasche-Thoma, Maria Emilia, von Oekingen, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6447838, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
frickloser ag, in Uzwil, CH-320.3.070.418-1, Bienenstrasse 92a, 9244 Niederuzwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2011.
Zweck:
Planung und Ausführung von Schreinerarbeiten jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Frick, Edwin, von Oberbüren und Niederhelfenschwil, in Sonnental (Oberbüren), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loser, Markus, von Mosnang, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.