Filiales (6)
Renseignements sur Markus Enz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Markus Enz AG
- Markus Enz AG avec son siège à Altdorf UR est actif. Markus Enz AG est active dans le domaine «Jardinage et aménagements paysagers».
- La direction de l’entreprise Markus Enz AG est composée de 8 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 26.11.1997.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 11.09.2024.
- Markus Enz AG est inscrite dans le canton UR sous l’IDI CHE-108.702.253.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Rebecca Weber,
Noël Meschi,
Alexander Patrick Häfliger,
Michael Huber,
Kai Jan Vogler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.11.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altdorf (UR)
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.3.000.964-1
IDE/TVA
CHE-108.702.253
Secteur
Jardinage et aménagements paysagers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Firma bezweckt alle Tätigkeiten im Bereich Gartenbau und Natursteinbeläge. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Lachen | 16.09.2022 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bättig Treuhand AG | Luzern | 23.07.2019 | 15.09.2022 | |
BDO AG | Altdorf (UR) | 27.12.2016 | 22.07.2019 | |
Bripol AG | Altdorf (UR) | <2004 | 26.12.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Enz Markus AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Enz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006126863, Registre du commerce Uri, (120)
Markus Enz AG, in Altdorf (UR), CHE-108.702.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2024, Publ. 1006081640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Markus, von Giswil, in Giswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Weczerek, Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Rebecca, von Zürich, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meschi, Noël, von Lostorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006081640, Registre du commerce Uri, (120)
Markus Enz AG, in Altdorf (UR), CHE-108.702.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2023, Publ. 1005907540).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Alexander Patrick, von Horw, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005907540, Registre du commerce Uri, (120)
Markus Enz AG, in Altdorf (UR), CHE-108.702.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632934).
Statutenänderung:
05.12.2023.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt alle Tätigkeiten im Bereich Gartenbau und Natursteinbeläge. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.