Renseignements sur Mariarte GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mariarte GmbH
- Mariarte GmbH a son siège social à Thalwil et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Commerce des vêtements».
- L’entreprise a été fondée le 20.01.2014.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 19.10.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Mariarte GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-304.358.695.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.01.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Thalwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.051.801-4
IDE/TVA
CHE-304.358.695
Secteur
Commerce des vêtements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Export und Import von Textilien aller Art sowie deren Verarbeitung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann andere Unternehmen erwerben und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belasten, belehnen, verwalten und veräussern. Sie kann Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter erwerben, veräussern und vergeben.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mariarte GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005864131, Registre du commerce Zurich, (20)
Mariarte GmbH, in Thalwil, CHE-304.358.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988245).
Domizil neu:
Friedhofstrasse 2, 8800 Thalwil.
Numéro de publication: 3988245, Registre du commerce Zurich, (20)
Mariarte GmbH, in Thalwil, CHE-304.358.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2014, Publ. 1302427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khomsky, Alexey, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kosorokina, Maria, russische Staatsangehörige, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1302427, Registre du commerce Zurich, (20)
Mariarte GmbH, in Thalwil, CHE-304.358.695, Friedhofstrasse 6, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Export und Import von Textilien aller Art sowie deren Verarbeitung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann andere Unternehmen erwerben und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belasten, belehnen, verwalten und veräussern. Sie kann Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter erwerben, veräussern und vergeben.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Khomsky, Alexey, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.