Renseignements sur MARE IMPORT AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MARE IMPORT AG
- MARE IMPORT AG est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bern.
- MARE IMPORT AG a été fondée le 08.03.2021.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 04.09.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-238.587.862.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.03.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.025.635-0
IDE/TVA
CHE-238.587.862
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit, sowie der Import und Export von Waren aller Art, insbesondere Lebensmitteln, Getränkeartikeln und Textilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige sowie verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MARE IMPORT AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006121290, Registre du commerce Berne, (36)
MARE IMPORT AG, in Bern, CHE-238.587.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2024, Publ. 1005966715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasani, Ali Baba, von Wohlen bei Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005967025, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
MARE IMPORT AG, in Birsfelden, CHE-238.587.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121323). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bern im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005966715, Registre du commerce Berne, (36)
MARE IMPORT AG, bisher in Birsfelden, CHE-238.587.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121323).
Statutenänderung:
10.02.2024.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Bethlehemstrasse 110, 3018 Bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dapar, Hasan, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Masyan, Hasan, türkischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yilmaz, Ahmet, türkischer Staatsangehöriger, in Kappel SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hasani, Ali Baba, von Wohlen bei Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.