Renseignements sur Marcels Maschinen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Marcels Maschinen AG
- Marcels Maschinen AG a son siège social à Beringen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce avec machines».
- La direction de l’entreprise Marcels Maschinen AG qui a été fondée le 02.05.1950, se compose de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.08.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Marcels Maschinen AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Elke Fidelis Maria Moritsch,
Franziska Moritsch,
Remo Bilotta
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.05.1950
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Beringen
Registre du commerce
SH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.916.481-8
IDE/TVA
CHE-101.972.679
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von neuen und gebrauchten Maschinen, Apparaten, Werkzeugen und verwandten Artikeln, Kauf und Verkauf von Patenten, Lizenzen, Handelsmarken und Herstellungsverfahren der metallurgischen Industrie; usw. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
auditpoint ag revisionsgesellschaft | Dübendorf | 13.09.2011 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TAXVISION AG | Dübendorf | 29.09.2008 | 12.09.2011 | |
Vitrag AG | Dietikon | <2004 | 28.09.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marcels Maschinen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005548551, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Marcels Maschinen AG, in Beringen, CHE-101.972.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moritsch, Marco, von Höri, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moritsch, Elisabeth, von Höri, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moritsch, Elke Fidelis Maria, genannt Maria, von Höri, in Winkel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beringen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moritsch, Franziska, von Höri, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004501575, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Marcels Maschinen AG, in Beringen, CHE-101.972.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375323).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moritsch, Elke Fidelis Maria, genannt Maria, von Höri, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4374491, Registre du commerce Zurich, (20)
Marcels Maschinen AG, in Höri, CHE-101.972.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2907639). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Beringen im Handelsregister des Kantons Schaffhausen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.