Renseignements sur Marc-André Bühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Marc-André Bühler
- Marc-André Bühler avec son siège à Orvin est actif. Marc-André Bühler est active dans le domaine «Services pour les banques et instituts de crédit».
- La direction de l’entreprise Marc-André Bühler est composée de une personne.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 25.10.2017.
- L'IDE déclaré est CHE-110.585.614.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.03.2004
Forme juridique
Raison individuelle
Siège social de l'entreprise
Orvin
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.1.015.682-6
IDE/TVA
CHE-110.585.614
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseil financier, projet design et travaux dans le domaine de la construction, traductions.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marc-André Bühler
Numéro de publication: 3830187, Registre du commerce Berne, (36)
Marc-André Bühler, à Orvin, CHE-110.585.614, entreprise individuelle (No. FOSC 182 du 20.09.2017, Publ. 3762025). Aucun créancier n'ayant effectué l'avance de frais requise pour la continuation de la procédure, la faillite a été définitivement suspendue faute d'actif. Le titulaire continuant son activité, l'inscription subsiste.
Numéro de publication: 3762025, Registre du commerce Berne, (36)
Marc-André Bühler, à Orvin, CHE-110.585.614, entreprise individuelle (No. FOSC 159 du 18.08.2017, Publ. 3703487). Selon décision du 14.09.2017 de la juge unique compétente, la faillite a été suspendue faute d'actif.
Numéro de publication: 3703487, Registre du commerce Berne, (36)
Marc-André Bühler, à Orvin, CHE-110.585.614, entreprise individuelle (No. FOSC 61 du 28.03.2017, Publ. 3429561). Par décision du 14.08.2017, la juge unique compétente a prononcé la faillite du titulaire de l'entreprise individuelle avec effet au 14.08.2017, à 11.45 heures.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.