Filiales (62)
Renseignements sur Manpower SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Manpower SA
- Manpower SA avec son siège à Morges est actif. Manpower SA est active dans le domaine «Placement de travailleurs intérimaires».
- La direction se compose de 13 personnes. L'entreprise a été fondée le 28.07.1997.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.08.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Manpower SA est inscrite sous l’IDI CHE-105.999.625.
Direction (13)
les plus récents membres du conseil d'administration
Eric Alexandre Marie Jeannerod,
Etleva Ott,
Donald Olvis Mondano
les plus récents personnes habilitée à signer
Anthony Bernard,
Eric Alexandre Marie Jeannerod,
Christian Hoffmann,
Jean-Claude Pattiselanno,
Räto Casanova
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.07.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.021.530-2
IDE/TVA
CHE-105.999.625
CHE-116.287.902 TVA
Secteur
Placement de travailleurs intérimaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la recherche, la sélection, le conseil et la formation de personnel, c.-à-d. la mise à disposition de personnel pour des postes permanents, temporaires et à temps partiel, la prise en charge et la gestion du personnel sur demande, l'administration des salaires et tous les travaux liés aux contrats d'externalisation (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Genève | 31.07.2006 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | <2004 | 30.07.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Manpower Ltd
- Manpower AG
- Manpower SpA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Manpower SA
Numéro de publication: HR02-1006107605, Registre du commerce Vaud, (550)
Manpower SA, à Morges, CHE-105.999.625 (FOSC du 22.03.2024, p. 0/1005992791). La signature de Augusto Mathilde est radiée. Signature collective à deux, limitée au siège principal, est conférée à Bernard Anthony, de France, à Mont-Vully.
Numéro de publication: HR02-1005992791, Registre du commerce Vaud, (550)
Manpower SA, à Morges, CHE-105.999.625 (FOSC du 10.01.2024, p. 0/1005930922). Scabbio Stefano et Jacob Jan ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Jeannerod Eric, de France, à Versailles (France), est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005930922, Registre du commerce Vaud, (550)
Manpower SA, à Morges, CHE-105.999.625 (FOSC du 28.12.2023, p. 0/1005922350). La signature de Mösching Ronald est radiée. Pasea Emma n'est plus directrice.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.