Renseignements sur MALCA Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MALCA Holding SA
- MALCA Holding SA a son siège social à Corseaux, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- L’entreprise a été fondée en 29.06.2012 et a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 19.06.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI MALCA Holding SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Corseaux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.107.603-4
IDE/TVA
CHE-247.247.218
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition, administration et gestion de participations de toutes entreprises, en Suisse ou à l'étranger (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 04.07.2012 | 13.06.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MALCA Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005772131, Registre du commerce Vaud, (550)
MALCA Holding SA, à Corseaux, CHE-247.247.218 (FOSC du 08.01.2020, p. 0/1004798727). Pugin Toker Aude est nommé présidente. Pugin André, d'Echarlens, à Corseaux, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004798727, Registre du commerce Vaud, (550)
MALCA Holding SA, à Corseaux, CHE-247.247.218 (FOSC du 03.09.2018, p. 0/4447888). Statuts modifiés le 18 décembre 2019. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 25'000.
Numéro de publication: HR02-0004447888, Registre du commerce Vaud, (550)
MALCA Holding SA, à Corseaux, CHE-247.247.218 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
Chemin du Marguery 19, 1802 Corseaux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.