Renseignements sur Maestral AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Maestral AG
- Maestral AG à Dietikon est une Société anonyme du domaine «Commerce de produits alimentaires». Maestral AG est actif.
- La direction de l’entreprise Maestral AG est composée de 6 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.12.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Maestral AG est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-103.423.343.
- Entreprises avec la même adresse: Alyende GmbH, Campingprofi Donada & Witzig AG, Empire International Trading GmbH.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Miroslav Trninic,
Thomas Christian Brun,
Jozo Luburic,
Andrija Luburic,
Lujo Luburic
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Christian Brun,
Jozo Luburic,
Andrija Luburic,
Lujo Luburic,
Vesna Luburic-Kupresak
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.09.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dietikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.001.305-0
IDE/TVA
CHE-103.423.343
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Weinen, Spirituosen und Lebensmitteln, den Import und Export von Waren aller Art im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gramoba AG | Luzern | 23.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Maestral Luburic AG
- Maestral Luburic GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Maestral AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005060434, Registre du commerce Zurich, (20)
Maestral AG, in Dietikon, CHE-103.423.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956046).
Statutenänderung:
07.12.2020.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numéro de publication: HR02-1004956046, Registre du commerce Zurich, (20)
Maestral AG, in Dietikon, CHE-103.423.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774188).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trninic, Miroslav, kroatischer Staatsangehöriger, in Zagreb (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004774188, Registre du commerce Zurich, (20)
Maestral AG, in Dietikon, CHE-103.423.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, S.0, Publ. 3120549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bekic, Amir, kroatischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Thomas Christian, von Entlebuch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luburic, Lujo, kroatischer Staatsangehöriger, in Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlieren];
Luburic, Vesna, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: kroatische Staatsangehörige].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.