Renseignements sur Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG
- Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG de Grindelwald est active dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises» et est actif.
- La direction se compose de 6 personnes. L'entreprise a été fondée le 09.01.1967.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 21.06.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-107.193.219.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Samuel Kaufmann,
Ursina Feuz,
Johann Kaufmann,
Ulrich Seiler,
Michael Wyss
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.01.1967
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Grindelwald
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.001.397-7
IDE/TVA
CHE-107.193.219
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb einer Luftseilbahn von Grindelwald nach der Pfingstegg. Sie kann sich an anderen Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen. Die Gesellschaft ist befugt, für die Erfüllung ihres Zwecks Liegenschaften oder Baurechte an solchen zu erwerben, Freizeitanlagen, Fuss- und Verbindungswege zu erstellen, Liegenschaften zu pachten oder sonst alles zu tun, was der Erfüllung ihres Zwecks förderlich ist.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | 05.08.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006063355, Registre du commerce Berne, (36)
Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2023, Publ. 1005898534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Ulrich, von Bönigen, in Interlaken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grindelwald];
Kaufmann, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005898534, Registre du commerce Berne, (36)
Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spieler, Remo, von Sigriswil, in Grindelwald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005806076, Registre du commerce Berne, (36)
Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Veronika, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Ursina, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Johann, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.