Renseignements sur LOUTAN & CIE SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LOUTAN & CIE SA
- LOUTAN & CIE SA avec son siège à Genève est actif. LOUTAN & CIE SA est active dans le domaine «Services de publicité».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 16.11.1999.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 06.09.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-107.041.549.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.11.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.2.095.999-5
IDE/TVA
CHE-107.041.549
Secteur
Services de publicité
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise d'enseignes, peinture, décoration, publicité, signalisation routière, sérigraphie et impression numérique.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Comtesas + Gerficom SA | Genève | 16.07.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Alcantar SA | Chêne-Bourg | 08.01.2014 | 15.07.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LOUTAN & CIE SA
Numéro de publication: HR02-1006124386, Registre du commerce Genève, (660)
LOUTAN & CIE SA, à Genève, CHE-107.041.549 (FOSC du 09.07.2021, p. 0/1005245880). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives;
par décision de l'assemblée générale du 26.08.2024, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les 100 actions de CHF 1'000 sont désormais liées selon statuts. Division de 10 actions jusqu'ici de CHF 1'000 en 100 actions de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 100 privilégiées quant au droit de vote, et 90 actions de CHF 1'000, toutes nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Radiation de la clause statutaire relative à la reprise de biens effectuée à la constitution conformément à l'art. 634 al. 4 CO. Nouveaux statuts du 26.08.2024.
Numéro de publication: HR02-1005245880, Registre du commerce Genève, (660)
LOUTAN & CIE SA, à Genève, CHE-107.041.549 (FOSC du 16.07.2020, p. 0/1004939046). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Numéro de publication: HR02-1004939046, Registre du commerce Genève, (660)
LOUTAN & CIE SA, à Genève, CHE-107.041.549 (FOSC du 01.06.2016, p. 0/2864257). Fiduciaire Alcantar SA (CHE-107.902.789) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Comtesas + Gerficom SA (CHE-102.574.732), à Genève.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.