Renseignements sur Louis Stuber AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Louis Stuber AG
- Louis Stuber AG a son siège social à Kirchberg BE et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Autres travaux de construction».
- L’entreprise a été fondée le 21.01.1964.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.06.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Louis Stuber AG est inscrite sous l’IDI CHE-105.947.309.
- Flück Fördertechnik AG, FLUKI AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Bütikofer,
Alfred Bütikofer-Stuber,
Brigitte Bütikofer Senn
les plus récents personnes habilitée à signer
Romy Bütikofer-Willener,
Christian Bütikofer,
Alfred Bütikofer-Stuber,
Brigitte Bütikofer Senn
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.01.1964
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kirchberg (BE)
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.001.003-9
IDE/TVA
CHE-105.947.309
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Elektro-Unternehmung. Kann auch mit Liegenschaften handeln. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Keel Treuhand AG | Bolligen | 11.07.2017 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Forum für Treuhand AG | Burgdorf | 08.04.2008 | 10.07.2017 | |
Treuhandbüro Heinz Kunz AG in Liquidation | Ersigen | <2004 | 07.04.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stuber Louis AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Louis Stuber AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006059566, Registre du commerce Berne, (36)
Louis Stuber AG, in Kirchberg (BE), CHE-105.947.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005543807).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 04.06.2024 und Inventar per 31.12.2023 Aktiven von CHF 2'459'820.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die LouKla AG, in Kirchberg (BE) (CHE-175.341.336).
Gegenleistung:
keine.
Numéro de publication: HR02-1005543807, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 133 vom 12.07.1995, publizierten TR-Eintrags Nr. 363 vom 03.07.1995 Louis Stuber AG, in Kirchberg (BE), CHE-105.947.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881033).
Statutenänderung:
29.04.1994. [nicht: 29.04.1995].
Numéro de publication: HR02-1004881033, Registre du commerce Berne, (36)
Louis Stuber AG, in Kirchberg (BE), CHE-105.947.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636495).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Alfred, von Kernenried, in Kirchberg BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bütikofer-Stuber, Brigitte, von Kernenried, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bütikofer, Romy, von Sigriswil, in Kirchberg BE, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.