Renseignements sur LOMO AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LOMO AG
- LOMO AG avec son siège à Zürich est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». LOMO AG est actif.
- La direction de l’entreprise LOMO AG qui a été fondée le 18.12.2001, se compose de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 25.06.2014. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI LOMO AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.025.320-2
IDE/TVA
CHE-109.426.914
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Organisieren und das Erbringen von Leistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Gestaltung und der Vermietung oder Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften sowie aller zugehöriger Architektur-, Bauführungs-, Planungs-, und weiteren Dienstleistungen, wie beispielsweise in den Bereichen Innenarchitektur, Innendekoration, Gartengestaltung und Handel mit entsprechenden Mobilien. Die Gesellschaft kann sowohl Grundstücke vermitteln, erwerben, entwickeln, belasten, veräussern und alle anderen Aktivitäten vornehmen, welcher der Verfolgung des Unternehmenszweckes dienlich sind oder damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, als auch als Generalunternehmung in Bezug auf Planung und Ausführung auftreten. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
LLK Revision AG in Liquidation | Liestal | <2004 | 24.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- LOMO Ltd.
- LOMO SA
- LOMO Enterprises Ltd.
- PEDECO AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LOMO AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1572487, Registre du commerce Zurich, (20)
LOMO AG, in Zürich, CHE-109.426.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245581). Gemäss Erklärung vom 16.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
LLK Revision AG (CH-270.3.012.458-0), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1245581, Registre du commerce Zurich, (20)
LOMO AG, in Zürich, CHE-109.426.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2010, S. 23, Publ. 5888610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raaflaub, Carl-Ludwig, von Saanen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlinger, David Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5888610, Registre du commerce Zurich, (20)
LOMO AG, in Zürich, CH-020.3.025.320-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 30, Publ. 5696200).
Domizil neu:
Neuhausstrasse 7, 8044 Zürich.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.