Adresse
Place Saint Claude 5
1470 Estavayer-le-Lac
Renseignements sur Lombard SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lombard SA
- Lombard SA a son siège social à Estavayer-le-Lac et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Lombard SA qui a été fondée le 07.01.2020, se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 23.07.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Lombard SA.
- Outre l’entreprise Lombard SA il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: EV Suisse Romande SA, Lombard Real Estate SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.01.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Estavayer
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.572.110-3
IDE/TVA
CHE-140.056.088
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'offre de tous conseils, services et prestations, de même que l'exercice de toutes les activités dans le domaine immobilier, notamment l'acquisition, la promotion, la construction, l'expertise et le courtage de biens immobiliers, à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE; le développement de plateformes technologiques se rattachant directement ou indirectement au domaine immobilier, à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE; l'exploitation d'établissements publics tels qu'hôtels, cafés, restaurants ou entreprises similaires; l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de participations dans tous types de sociétés. La société pourra effectuer soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement au but principal. Elle peut également créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. La société pourra également accorder des prêts à ses actionnaires et/ou se solidariser, cautionner ou se porter-fort des prêts consentis par des tiers à ses actionnaires.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Lombard Immobilier | 31.10.2023 | actif | 11287/2023 |
Dernières notifications FOSC pour Lombard SA
Numéro de publication: HR02-1006091512, Registre du commerce Fribourg, (217)
Lombard SA, à Estavayer, CHE-140.056.088 (FOSC du 10.01.2020, p. 0/1004801256).
Personne radiée:
Chanez Denis Michel, directeur, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Nieto Silvia, administratrice, signature individuelle, maintenant à Estavayer.
Nouvelle personne inscrite:
Nieto Ledesma David, d'Espagne, à Estavayer, administrateur, président, signature individuelle.
Numéro de publication: HR01-1004801256, Registre du commerce Fribourg, (217)
Lombard SA, à Estavayer, Place Saint Claude 5, 1470 Estavayer-le-Lac, CHE-140.056.088. Nouvelle société anonyme. Statuts du 06.12.2019.
But:
l'offre de tous conseils, services et prestations, de même que l'exercice de toutes les activités dans le domaine immobilier, notamment l'acquisition, la promotion, la construction, l'expertise et le courtage de biens immobiliers, à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE;
le développement de plateformes technologiques se rattachant directement ou indirectement au domaine immobilier, à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE;
l'exploitation d'établissements publics tels qu'hôtels, cafés, restaurants ou entreprises similaires;
l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de participations dans tous types de sociétés. La société pourra effectuer soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement au but principal. Elle peut également créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. La société pourra également accorder des prêts à ses actionnaires et/ou se solidariser, cautionner ou se porter-fort des prêts consentis par des tiers à ses actionnaires.
Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200'000 actions de CHF 1, nominatives.
Capital-participation:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 20'000 bons de participation de CHF 5, nominatifs. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
lettres ou courriel.
Personnes inscrites:
Nieto Silvia, de Murten, à Barcelone (ES), administratrice, signature individuelle;
Chanez Denis Michel, de Cheyres-Châbles, à Estavayer, directeur, signature individuelle. Selon déclaration du 06.12.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.