Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Lombard Odier & Cie, Zweigniederlassung Zürich
Sihlstrasse 20
8001 Zürich
Renseignements sur Lombard Odier Zürich AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.02.1989
Radiation du registre du commerce
09.10.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.916.233-5
IDE/TVA
CHE-100.683.936
Secteur
Fourniture d’autres services aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Durchführung von Finanz-, Treuhand- und Wertpapiergeschäften aller Art, auf eigene und fremde Rechnung; wird jedoch keine Banktätigkeit ausüben und sich nicht öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfehlen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | <2004 | 08.10.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lombard Odier Zurich Ltd
- Lombard Odier Zurigo SA
- Lombard Odier Zurich SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lombard Odier Zürich AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3583858, Registre du commerce Zurich, (20)
Lombard Odier Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.916.233-5, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2006, S. 17, Publ. 3498794). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die LODH PARTICIPATIONS SA, in Genf (CH-660.0.094.961-7), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3498794, Registre du commerce Zurich, (20)
Lombard Odier Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.916.233-5, Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Durchführung von Finanz-, Treuhand- und Wertpapiergeschäften aller Art, auf eigene und fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2004, S. 18, Publ. 2416384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Fernand, von Zürich, in Founex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leutwiler, Rudolf, von Leimbach AG, in Vandoeuvres, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Mendieta Flores, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonna, Jean-A., von Genf, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2416384, Registre du commerce Zurich, (20)
Lombard Odier Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.916.233-5, Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2002, S. 19, Publ. 591698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engeli, Adolf, von Graltshausen, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Boitel, Etienne, von Meilen, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.