Adresse
Chemin de Budron H H9
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Renseignements sur LogiFleet SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LogiFleet SA
- LogiFleet SA est actuellement actif et est dans le secteur Fourniture de services informatiques. Le siège social se trouve à Le Mont-sur-Lausanne.
- La direction de l’entreprise LogiFleet SA qui a été fondée le 07.10.2002, se compose de 5 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 02.11.2023.
- L’entreprise LogiFleet SA est inscrite sous l’IDI CHE-109.604.311.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Valentin Cyrille Fournier,
Pierre Maréchal,
Jordi Felip Montserrat,
Raphaël Greppin
les plus récents personnes habilitée à signer
Sandra Mock,
Valentin Cyrille Fournier,
Pierre Maréchal,
Jordi Felip Montserrat,
Raphaël Greppin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.10.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Le Mont-sur-Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.031.445-6
IDE/TVA
CHE-109.604.311
Secteur
Fourniture de services informatiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la fourniture de produits et de services informatiques pour l'optimisation des ressources mobiles des entreprises (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fibexa SA société fiduciaire | Lausanne | 28.02.2019 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MOORE STEPHENS REFIDAR SA | Lausanne | 24.02.2016 | 27.02.2019 | |
Fiduciaire Bettex Frères et Partenaires SA | Lausanne | 13.08.2012 | 23.02.2016 | |
GF Audit SA | Blonay - Saint-Légier | 13.08.2012 | 30.03.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LogiFleet SA
Numéro de publication: HR02-1005875544, Registre du commerce Vaud, (550)
LogiFleet SA, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-109.604.311 (FOSC du 25.02.2021, p. 0/1005110243). La signature de Sarbach Claire est radiée. Mock Sandra, dont la procuration est éteinte, engage désormais la société par sa signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005110243, Registre du commerce Vaud, (550)
LogiFleet SA, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-109.604.311 (FOSC du 28.02.2019, p. 0/1004577442). La procuration de Fischer Nina est éteinte. Fournier Valentin est nommé administrateur.
Numéro de publication: HR02-1004577442, Registre du commerce Vaud, (550)
LogiFleet SA, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-109.604.311 (FOSC du 24.02.2016, p. 0/2686391). MOORE STEPHENS REFIDAR SA (CHE-480.901.461) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fibexa SA société fiduciaire (CHE-105.961.597), à Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.