Renseignements sur Lötschenmatt Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lötschenmatt Stiftung
- Lötschenmatt Stiftung a son siège social à Obfelden et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction se compose de 4 personnes. L'organisation a été fondée le 08.01.2016.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 02.10.2023.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-157.770.432.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Natascha Carmen Cimminiello Gubler,
Dr. Urs Jordi,
Gerhard Niggli
les plus récents personnes habilitée à signer
Natascha Carmen Cimminiello Gubler,
Dr. Urs Jordi,
Gerhard Niggli
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.01.2016
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Obfelden
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.002.053-8
IDE/TVA
CHE-157.770.432
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Förderung und die Pflege des therapeutischen Reitens in der Schweiz. Die Stiftung kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Tria Revisions AG | Cham | 13.01.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lötschenmatt Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005849430, Registre du commerce Zurich, (20)
Lötschenmatt Stiftung, in Obfelden, CHE-157.770.432, Stiftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, S.0, Publ. 2815509).
Weitere Adressen:
c/o Dr. Urs Jordi, Lägernstrasse 2, 8302 Kloten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Eugen, von Messen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cimminiello Gubler, Natascha Carmen, von Kienberg, in Affoltern am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2815509, Registre du commerce Zurich, (20)
Lötschenmatt Stiftung, in Obfelden, CHE-157.770.432, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592129).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630).
Numéro de publication: 2592129, Registre du commerce Zurich, (20)
Lötschenmatt Stiftung, in Obfelden, CHE-157.770.432, Lötschenmattstrasse 31, 8912 Obfelden, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
04.01.2016.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Förderung und die Pflege des therapeutischen Reitens in der Schweiz. Die Stiftung kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Eingetragene Personen:
Jordi, Dr. Urs, von Wyssachen, in Kloten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Gerhard, von Grüsch, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Eugen, von Messen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.