Renseignements sur Lobsiger & Partner GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lobsiger & Partner GmbH
- Lobsiger & Partner GmbH a son siège social à Bettlach, est actif et est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction de l’entreprise Lobsiger & Partner GmbH qui a été fondée le 30.10.1998, se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 12.01.2021.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SO est le suivant: CHE-100.970.471.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Rallopack AG, Via Appia Capital Group GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.10.1998
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bettlach
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-254.4.000.830-0
IDE/TVA
CHE-100.970.471
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung und Schulung von Unternehmen, Verbänden und Privaten in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umweltschutz sowie alle diesen Bereichen verwandte und untergeordnete Tätigkeiten. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, ferner Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lobsiger & Partner GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005071410, Registre du commerce Soleure, (241)
Lobsiger & Partner GmbH, in Bettlach, CHE-100.970.471, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, S.0, Publ. 2083411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lobsiger, Angela, von Seedorf BE, in Grenchen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Via Appia Capital Group GmbH (CHE-433.783.049), in Bettlach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lobsiger, Marco, von Seedorf (BE), in Grenchen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lobsiger, Georges, von Seedorf (BE), in Grenchen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ].
Numéro de publication: 2083411, Registre du commerce Soleure, (241)
Lobsiger & Partner GmbH, in Bettlach, CHE-100.970.471, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2009, S. 10, Publ. 5040780).
Statutenänderung:
25.03.2015.
Zweck neu:
Beratung und Schulung von Unternehmen, Verbänden und Privaten in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umweltschutz sowie alle diesen Bereichen verwandte und untergeordnete Tätigkeiten. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, ferner Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage- und übernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 02.09.1998 ist im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Büroeinrichtungen und Fahrzeuge der Lobsiger & Partner zum Preise von CHF 21'300.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und der Rest von CHF 1'300.-- der Gesellschaft in den Büchern gutgeschrieben werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuco AG Sicherheits- und Spezialschuhe, in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Martin, Claude, von Grabs, in Herzogenbuchsee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Dominic, von Grabs, in Herzogenbuchsee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bilger, René Peter, von Wuppenau, in Herzogenbuchsee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lobsiger, Marco, von Seedorf BE, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lobsiger, Angela, von Seedorf BE, in Grenchen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Lobsiger, Georges, von Seedorf BE, in Grenchen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5040780, Registre du commerce Soleure, (241)
Lobsiger & Partner GmbH, in Bettlach, CH-254.4.000.830-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2005, S. 13, Publ. 2926396). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bilger, René Peter, von Wuppenau, in Herzogenbuchsee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.