Filiales (1)
Renseignements sur LivaNova Switzerland SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LivaNova Switzerland SA
- LivaNova Switzerland SA avec son siège à Lausanne est une Société anonyme du domaine «Commerce de biens de consommation». LivaNova Switzerland SA est actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 12.03.1996.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.08.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-108.414.624.
- Entreprises avec la même adresse comme LivaNova Switzerland SA: AGC SA, AGI Sàrl, AgroBio Invest Sàrl.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Martin Göllner,
Laurent Michel Julien Besso,
Roberto Checchi
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Göllner,
Laurent Michel Julien Besso,
Roberto Checchi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.03.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.012.028-5
IDE/TVA
CHE-108.414.624
Secteur
Commerce de biens de consommation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Commerce d'appareils électriques et électroniques, ainsi que leurs composants et accessoires, à usage médical, paramédical ou de secours, soit stimulateurs cardiaques et autres, appareils de surveillance intensive, de secours et d'aide au diagnostic; coordonner la production des différentes usines, le réseau, les agents et les distributeurs des produits, le recouvrement des créances des clients, la gestion du stock des usines et des centres de distribution, et la gestion des services communs au sein du groupe Sorin.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 26.11.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | <2004 | 25.11.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sorin Group International SA
- Ela médical SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LivaNova Switzerland SA
Numéro de publication: HR02-1006101880, Registre du commerce Vaud, (550)
LivaNova Switzerland SA, à Lausanne, CHE-108.414.624 (FOSC du 10.08.2021, p. 0/1005268292). Montag Susanne n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Göllner Martin, d'Allemagne, à Münich (Allemagne), est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005268292, Registre du commerce Vaud, (550)
LivaNova Switzerland SA, à Lausanne, CHE-108.414.624 (FOSC du 02.03.2021, p. 0/1005113593). Borelli Maurizio n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Montag Susanne est nommée présidente. Besso Laurent, de Zürich, à Féchy, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005113593, Registre du commerce Vaud, (550)
LivaNova Switzerland SA, à Lausanne, CHE-108.414.624 (FOSC du 15.02.2019, p. 0/1004568017). Neumann Alexander n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Borelli Maurizio est nommé président. Checchi Roberto, de Italie, à Ferrara (Italie), et Montag Susanne, de Allemagne, à Anzing (Allemagne), sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.