Filiales (1)
Renseignements sur Lisignoli AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lisignoli AG
- Lisignoli AG avec son siège à Bad Ragaz est actif. Lisignoli AG est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction de l’entreprise Lisignoli AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 01.01.1978.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 06.07.2022.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Lisignoli AG est le suivant : CHE-106.021.490.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Philipp Ferdinand Hasler,
René Good,
Thomas Good,
Walter Zwyssig
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bad Ragaz
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.035.840-8
IDE/TVA
CHE-106.021.490
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Ausführung und Erstellung von Energie- und Gebäudetechnikanlagen, wie Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär- und Alternativenergieanlagen inkl. Ausführung der diesbezüglichen Wartungs- und Servicearbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Prefera Audit AG | Sargans | 06.08.2012 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wälti Treuhand und Revisionen AG in Liquidation | Bad Ragaz | <2004 | 05.08.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lisignoli Franco
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lisignoli AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005514163, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lisignoli AG, in Bad Ragaz, CHE-106.021.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigger, Stephan, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Philipp Ferdinand, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Gamprin (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Good, René, von Mels, in Mels, Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle [bisher: Prefera Audit AG]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: HR02-1004555526, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lisignoli AG, in Bad Ragaz, CHE-106.021.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4231417).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Stephan, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hasler, Philipp Ferdinand, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Gamprin (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, René, von Mels, in Mels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Good, Thomas, von Mels, in Mels, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4231417, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lisignoli AG, in Bad Ragaz, CHE-106.021.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3570501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Werner, von Quarten, in Vilters (Vilters-Wangs), mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.