Renseignements sur Lincom AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lincom AG
- Lincom AG a son siège social à Lyss, est actif et est active dans le domaine «Téléphone et télécommunication».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 18.03.1993.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.11.2022.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-102.101.836.
- À la même adresse il existe 14 autres entreprises actives. Cela comprend: Beraplan AG für integrale Gebäudetechnik, Bigla Management AG, Bösch & Co..
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.03.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lyss
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.004.879-2
IDE/TVA
CHE-102.101.836
Secteur
Téléphone et télécommunication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Kommunikationsfachgeschäftes sowie der Handel mit Elektroartikeln. Sie übernimmt Aufträge für die Planung, Projektierung, Installation, Reparatur- und Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Telefonanlagen, Datennetzwerke und Elektroinstallationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sidus Treuhand AG | Lyss | 07.12.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Elektro Mathys Walperswil AG
- Elli Beteiligungen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lincom AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005607588, Registre du commerce Berne, (36)
Lincom AG, in Lyss, CHE-102.101.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, S.0, Publ. 6347916).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Fritz, von Reichenbach im Kandertal, in Büetigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Flühmann, Franz, von Neuenegg, in Aarberg, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 6347916, Registre du commerce Berne, (36)
Lincom AG, in Lyss, CH-073.3.004.879-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 4, Publ. 5397474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder-Naef, Evelin, von Reichenbach im Kandertal, in Büetigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Fritz, von Reichenbach im Kandertal, in Büetigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:Linder-Naef, Fritz, Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5397474, Registre du commerce Berne, (36)
Elektro Mathys Walperswil AG, in Walperswil, CH-073.3.004.879-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 6, Publ. 5086222).
Statutenänderung:
27.11.2009.
Firma neu:
Lincom AG.
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
Werkstrasse 36, 3250 Lyss.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Kommunikationsfachgeschäftes sowie der Handel mit Elektroartikeln. Sie übernimmt Aufträge für die Planung, Projektierung, Installation, Reparatur- und Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Telefonanlagen, Datennetzwerke und Elektroinstallationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, Telefax oder mit elektronischer Post.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.