Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Ingenieurbüro K. Lienhard AG Buchs
Bolimattstrasse 5
5033 Buchs AG
Renseignements sur LINAF Holding AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.10.1999
Radiation du registre du commerce
19.12.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Buchs (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.020.866-7
IDE/TVA
CHE-101.150.967
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an anderen Unternehmungen; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gebag Treuhand AG | Lenzburg | 29.05.2006 | 18.12.2016 | |
Wirth Treuhand AG | Zürich | <2004 | 28.05.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LINAF Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3230833, Registre du commerce Argovie, (400)
LINAF Holding AG, in Buchs (AG), CHE-101.150.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, Publ. 6378916). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Lienhard Infra Holding AG, in Buchs (AG) (CHE-296.497.298), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 6378916, Registre du commerce Argovie, (400)
LINAF Holding AG, in Buchs AG, CH-400.3.020.866-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2006, S. 2, Publ. 3393062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächtold, Christian, von Basel und Schleitheim, in Birr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Ulrich, von Schiers, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wymann, Urs, von Sumiswald, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Martin, von Küttigen, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, André, von Windisch, Brugg und Remigen, in Buchs AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Markus, von Diepoldsau, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Roman, von Galgenen, in Schinznach-Bad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3393062, Registre du commerce Argovie, (400)
LINAF Holding AG, in Buchs AG, CH-400.3.020.866-7, Beteiligung an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.1999, S. 7365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wymann, Urs, von Sumiswald, in Erlinsbach SO [behördliche Änderung], Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obererlinsbach];
Gebag Treuhand AG, in Lenzburg, Revisionsstelle.