Adresse
Route de Fribourg 90A
1726 Farvagny-le-Petit
Renseignements sur Lilinet SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lilinet SA
- Lilinet SA a son siège social à Farvagny-le-Petit, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- La direction se compose de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 05.05.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-112.992.717.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: DS transports SA, EGB Sàrl, Lilinet Facility Services SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.06.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gibloux
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.535.844-9
IDE/TVA
CHE-112.992.717
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Maintenance, entretien et nettoyage pour le bâtiment, y compris multi-services, ainsi que toutes activités en relation avec le domaine de la maintenance et du nettoyage.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Fribourg SA | Fribourg | 06.06.2016 | 04.05.2023 | |
FIDUCIAIRE YEARLING COMPANY SA | Bulle | 11.03.2009 | 17.06.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lilinet Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lilinet SA
Numéro de publication: HR02-1005739420, Registre du commerce Fribourg, (217)
Lilinet SA, à Gibloux, CHE-112.992.717 (FOSC du 06.06.2016, p. 0/2871449).
Personne radiée:
Fiduconsult Fribourg SA (CHE-105.821.542), organe de révision.
Numéro de publication: 2871449, Registre du commerce Fribourg, (217)
Lilinet SA, à Gibloux, CHE-112.992.717 (FOSC du 23.05.2016, p. 0/2844677). L'inscription concernant la renonciation à un contrôle restreint est radiée.
Nouvel organe de révision:
Fiduconsult Fribourg SA (CHE-105.821.542), à Fribourg.
Numéro de publication: 2844677, Registre du commerce Fribourg, (217)
Lilinet Sàrl, à Gibloux, CHE-112.992.717 (FOSC du 20.01.2016, p. 0/2607665). Capital social porté de CHF 20'000 à CHF 100'000 par l'émission de 80 parts de CHF 1'000, libérées en espèces, souscrites par l'associé Pires Freixedelo Carlos Alberto, maintenant avec 100 parts de CHF 1'000. Statuts modifiés le 02.05.2016.
Transformation:
La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 02.05.2016 et bilan au 31.12.2015, présentant des actifs de CHF 1'710'370.80 plus un montant de CHF 80'000 suite à l'augmentation du capital social, et des passifs envers les tiers de CHF 881'010.92, soit un actif net de CHF 909'359.88, contre attribution à l'associé de 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Nouvelle forme de droit:
Société anonyme.
Nouvelle raison sociale:
Lilinet SA.
Nouveaux statuts:
02.05.2016.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Pires Freixedelo Carlos qui se nomme précisément Pires Freixedelo Carlos Alberto, maintenant domicilié à La Brillaz, jusqu'ici associé gérant, maintenant administrateur, avec signature individuelle. Selon déclaration du 02.05.2016, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Fiduconsult Fribourg SA (CHE-105.821.54) n'est plus organe de révision.