Renseignements sur Lifthaus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lifthaus AG
- Lifthaus AG a son siège social à Hünenberg et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction de l’entreprise Lifthaus AG qui a été fondée le 23.08.2021, se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 09.11.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZG sous l’IDI CHE-435.665.573.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.08.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hünenberg
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.046.197-4
IDE/TVA
CHE-435.665.573
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und den Handel von Personen- und Materialaufzügen und die diesbezügliche Schulung und Ausbildung, den Handel und die Entwicklung von Softwaredienstleistungen sowie die Ausführung und Montage von Personen- und Materialaufzügen und die Ausführung von weiteren Bauarbeiten und den Handel mit Waren aller Art. Zusätzlich kann die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen in den hiervor genannten Bereichen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lifthaus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005600307, Registre du commerce Zoug, (170)
Lifthaus AG, in Hünenberg, CHE-435.665.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnädig, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Stockach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Jonas, von Adelboden, in Insel Reichenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005278077, Registre du commerce Zoug, (170)
Lifthaus AG, in Hünenberg, CHE-435.665.573, Gartenstrasse 24, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und den Handel von Personen- und Materialaufzügen und die diesbezügliche Schulung und Ausbildung, den Handel und die Entwicklung von Softwaredienstleistungen sowie die Ausführung und Montage von Personen- und Materialaufzügen und die Ausführung von weiteren Bauarbeiten und den Handel mit Waren aller Art. Zusätzlich kann die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen in den hiervor genannten Bereichen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich mit Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burn, Jonas, von Adelboden, in Insel Reichenau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gnädig, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Stockach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burn, Erwin, von Adelboden, in Adelboden, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.