Adresse
Route de Bouleyres 81
1696 Vuisternens-en-Ogoz
Renseignements sur Libertad Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Libertad Sàrl
- Libertad Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de biens de consommation. Le siège social se trouve à Vuisternens-en-Ogoz.
- L’entreprise a été fondée le 26.03.1998.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.12.2018. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Libertad Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.03.1998
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Gibloux
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.441.443-9
IDE/TVA
CHE-107.771.889
Secteur
Commerce de biens de consommation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, vente, installation, import et export de tous produits en rapport au sport et au bien-être.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Le Salon Rose Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Libertad Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004517563, Registre du commerce Fribourg, (217)
Libertad Sàrl, à Gibloux, CHE-107.771.889 (FOSC du 14.01.2016, p. 0/2596447).
Nouvelle autre adresse:
Rue de Vevey 207, c/o Dominique Ropraz, 1630 Bulle.
Personne inscrite modifiée:
Ropraz Dominique, associé, gérant, signature individuelle, maintenant à Bulle.
Numéro de publication: 2596447, Registre du commerce Fribourg, (217)
Libertad Sàrl, à Vuisternens-en-Ogoz, CHE-107.771.889 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Inscription d'office par suite de la fusion des communes de Corpataux-Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, Rossens FR et Vuisternens-en-Ogoz, selon Loi du 20.05.2015.
nouvelle dénomination du siège:
Gibloux.
Numéro de publication: 4658500, Registre du commerce Fribourg, (217)
Le Salon Rose Sàrl, à Bulle, CH-217-0441443-9, exploitation d'un tea-room, bar. (FOSC du 07.04.1998, p. 2381). Julmy Isabelle et Julmy René ne sont plus associés par suite de cession de leur part de CHF 19'000.-- et de CHF 1'000.-- à Ropraz Dominique, de Sorens, à Vuisternens-en-Ogoz, qui devient associé avec une part de CHF 20'000.--. Division de la part de CHF 20'000.-- de Ropraz Dominique en 20 parts de CHF 1'000.--.
Nouvelle raison sociale:
Libertad Sàrl. Siège transféré à Vuisternens-en-Ogoz, Bouleyres 81, 1696 Vuisternens-Ogoz.
Nouveau but:
achat, vente, installation, import et export de tous produits en rapport au sport et au bien-être (cf. statuts pour but complet).
Nouvel organe de publicité:
FOSC.
Communication aux associés:
par n'importe quel moyen de transmission écrit. Statuts entièrement révisés le 11.09.2008.
Gérant:
Julmy Isabelle a démissionné, sa signature est radiée. L'associé Ropraz Dominique est nommé gérant avec signature individuelle. Selon déclaration du 11.09.2008, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.