Renseignements sur Liberi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Liberi
- Liberi à Rapperswil SG est une Association du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Liberi est actif.
- L’organisation a été fondée le 28.12.2022.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 26.10.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SG est le suivant: CHE-138.594.212.
- Outre l’organisation Liberi il sont inscrits 11 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Banoo GmbH, Distona AG, ELCA Informatique SA.
Direction (4)
les plus récents membres du comité
Dave Tschirky,
Andreas Edgar Bühler,
Anthony J. Helbling,
Marco Antonio Tambini
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Dave Tschirky,
Andreas Edgar Bühler,
Anthony J. Helbling,
Marco Antonio Tambini
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.12.2022
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Rapperswil-Jona
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.6.095.869-6
IDE/TVA
CHE-138.594.212
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein Liberi bezweckt die Unterstützung des Fussballclubs Rapperswil-Jona, dessen Mitglieder und angehende Mitglieder im sportlichen, gesellschaftlichen und privaten Umfeld. Der Verein ist politisch, konfessionell und gesellschaftlich neutral.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG | Rapperswil-Jona | 03.01.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Liberi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005869771, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Liberi, in Rapperswil-Jona, CHE-138.594.212, Verein (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005712174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medimorec, Robert, von Glarus, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005712174, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Liberi, in Rapperswil-Jona, CHE-138.594.212, Verein (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2023, Publ. 1005643257).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Andreas, von Neckertal, in Wernetshausen (Hinwil), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hemberg]. [behördliche Änderung infolge Gemeindefusion].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.