Renseignements sur Leuco AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Leuco AG
- Leuco AG a son siège social à St. Margrethen SG et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fabrication de machines-outils».
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 06.02.1969.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 30.11.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.809.631.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.02.1969
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Margrethen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.010.520-9
IDE/TVA
CHE-101.809.631
Secteur
Fabrication de machines-outils
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Werkzeugen und Maschinen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RRT AG Treuhand und Revision | Chur | 11.09.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Arcadia Treuhand AG in Liquidation | Chur | <2004 | 10.09.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Leuco AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005897791, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Leuco AG, in St. Margrethen, CHE-101.809.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826913).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheineck, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005826913, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 8'873 vom 09.08.2023 Leuco AG, in St. Margrethen, CHE-101.809.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815866).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgensinger, Michael, von Mosnang, in Wil SG, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005815866, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Leuco AG, in St. Margrethen, CHE-101.809.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004977105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgensinger, Michael, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.