Renseignements sur Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl
- Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl avec son siège à Chippis est actif. Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl est active dans le domaine «Viticulture».
- L’entreprise a été fondée en 18.06.2020 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 10.08.2020.
- L'IDI d'entreprise est CHE-311.130.329.
- Entreprises avec la même adresse: La Cave Frédéric Zufferey SA, Les Capitelles Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.06.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Chippis
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.020.395-2
IDE/TVA
CHE-311.130.329
Secteur
Viticulture
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation de vignes (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 23.06.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004955055, Registre du commerce Valais, (626)
Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl, à Chippis, CHE-311.130.329, société à responsabilité limitée (No. FOSC 119 du 23.06.2020, Publ. 1004918157).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey, Frédéric, de Chippis, à Chippis, associé, sans droit de signature, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Zufferey, Patricia, de Anniviers, à Chippis, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 150 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: présidente des gérants, avec signature individuelle, sans part sociale];
Zufferey, Lucien, de Chippis, à Chippis, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: gérant, avec signature collective à deux, sans part sociale].
Numéro de publication: HR01-1004918157, Registre du commerce Valais, (626)
Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl, à Chippis, CHE-311.130.329, Rue de Fond-Villa 16, 3965 Chippis, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.05.2020.
But:
L'exploitation de vignes (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature: selon contrat d'apport en nature du 13.05.2020 et bilan au 31.12.2019 il est fait apport de certains actifs de CHF 30'000.00 de l'entreprise individuelle non inscrite au registre du commerce "Frédéric Zufferey Vins", à Chippis contre remise en échange de 200 parts sociales de CHF 100.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par courrier recommandé, par courriel avec accusé de réception obligatoire ou par avis inséré dans la FOSC et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Zufferey, Frédéric, de Chippis, à Chippis, associé, sans droit de signature, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Zufferey, Patricia, de Anniviers, à Chippis, présidente des gérants, avec signature individuelle;
Zufferey, Lucien, de Chippis, à Chippis, gérant, avec signature collective à deux;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.