Renseignements sur Les Editions de la Salamandre Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Les Editions de la Salamandre Sàrl
- Les Editions de la Salamandre Sàrl de Neuchâtel est active dans le domaine «Exploiter d'un édition (analogue/digitale)» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 30.08.1995 et a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 09.07.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce NE avec l’IDI CHE-106.823.791.
- L'entreprise Les Editions de la Salamandre Sàrl possède actuellement 7 marques ou applications enregistrées.
- À la même adresse comme Les Editions de la Salamandre Sàrl il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Association des Amis de La Salamandre, ELKA Watch Co. Sàrl.
Direction (3)
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Baptiste Gérémie Pfeiffer,
Mélanie Schafter Contini,
Julien Louis Perrot
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.08.1995
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Neuchâtel
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.001.857-5
IDE/TVA
CHE-106.823.791
Secteur
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Sans poursuivre de but lucratif, la société entend faire découvrir, aimer et respecter la nature. Pour atteindre ce but idéal, elle édite des revues et des livres, elle produit et diffuse des films et des contenus numériques et organise des événements de sensibilisation et d'éveil à la nature, destinés aux enfants et aux adultes.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Vigilis SA | La Chaux-de-Fonds | 07.03.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Soresa SA | La Chaux-de-Fonds | 18.11.2014 | 06.03.2018 | |
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA | La Chaux-de-Fonds | 28.05.2008 | 17.11.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Les Editions Naturelles Sàrl
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
25.01.2023 | actif | 13185/2022 | |
11.08.2021 | actif | 12269/2021 |
Dernières notifications FOSC pour Les Editions de la Salamandre Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006080083, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Les Editions de la Salamandre Sàrl, à Neuchâtel, CHE-106.823.791 (FOSC du 11.07.2023, p. 0/1005792941). Perrot Julien, associé, a cédé 1 de ses 92 parts sociales de CHF 1'000 à l'associé Pfeiffer Baptiste Gérémie, lequel est désormais titulaire de 9 parts sociales de CHF 1'000.
Numéro de publication: HR02-1005792941, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Les Editions de la Salamandre Sàrl, à Neuchâtel, CHE-106.823.791 (FOSC du 21.06.2022, p. 0/1005500888). L'associé Perrot Julien a cédé 1 de ses 93 parts sociales de CHF 1'000 à l'associé Pfeiffer Baptiste Gérémie, lequel est désormais titulaire de 8 parts sociales de CHF 1'000.
Numéro de publication: HR02-1005500888, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Les Editions de la Salamandre Sàrl, à Neuchâtel, CHE-106.823.791 (FOSC du 02.03.2022, p. 0/1005418483). Perrot Julien a cédé 1 de ses 94 parts sociales de CHF 1'000 à l'associé Pfeiffer Baptiste Gérémie, lequel est désormais titulaire de 7 parts sociales de CHF 1'000.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.