Renseignements sur Les 400 coups Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Les 400 coups Sàrl
- Les 400 coups Sàrl avec son siège à Orsières est actif. Les 400 coups Sàrl est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 25.04.2023.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 01.03.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Les 400 coups Sàrl est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-198.945.344.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.04.2023
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Orsières
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.4.011.964-2
IDE/TVA
CHE-198.945.344
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'établissements publics et privés tels que cafés, restaurants, hôtels, pensions ou autres. Elle peut également exercer les activités suivantes: hôtellerie, restauration sur place et à l'emporter, vente de boissons sur place et à l'emporter, traiteur, organisation d'évènements, de séminaires, d'évènements d'entreprise ainsi que la tenue de stands lors de foires et de marchés. La société peut participer à l'organisation ou à l'animation seule ou en collaboration avec un tiers de tout événement touristique, récréatif, culturel, sport, musical ou autre. La société a aussi pour but la vente de produits d'épicerie, de produits publicitaires, l'importation ou l'exportation de marchandises ainsi que toutes opérations financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut en outre participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Les 400 coups Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005975546, Registre du commerce Valais, (621)
Les 400 coups Sàrl, à Orsières, CHE-198.945.344, société à responsabilité limitée (No. FOSC 82 du 28.04.2023, Publ. 1005735007).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kleykens, Marc Henri, citoyen français, à Orsières, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bagot, Marion Monique Denise, citoyenne française, à Orsières, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1005735007, Registre du commerce Valais, (621)
Les 400 coups Sàrl, à Orsières, CHE-198.945.344, Route de Podemainge 23, 1937 Orsières, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.04.2023.
But:
La société a pour but l'exploitation d'établissements publics et privés tels que cafés, restaurants, hôtels, pensions ou autres.
Elle peut également exercer les activités suivantes:
hôtellerie, restauration sur place et à l'emporter, vente de boissons sur place et à l'emporter, traiteur, organisation d'évènements, de séminaires, d'évènements d'entreprise ainsi que la tenue de stands lors de foires et de marchés. La société peut participer à l'organisation ou à l'animation seule ou en collaboration avec un tiers de tout événement touristique, récréatif, culturel, sport, musical ou autre. La société a aussi pour but la vente de produits d'épicerie, de produits publicitaires, l'importation ou l'exportation de marchandises ainsi que toutes opérations financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut en outre participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 17.04.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Bagot, Marion Monique Denise, citoyenne française, à Orsières, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Kleykens, Marc Henri, citoyen français, à Orsières, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.