Renseignements sur Lepore AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lepore AG
- Lepore AG a son siège social à Wohlen AG et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires».
- L’entreprise a été fondée le 05.08.1997.
- Le 09.04.2010, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Lepore AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-106.115.286.
- Exactement à cette adresse il existe 5 autres entreprises actives. Cela comprend: Nicoletti GmbH, Nicoletti Holding GmbH, Nicoletti Real Estate AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.08.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wohlen (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.018.706-0
IDE/TVA
CHE-106.115.286
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Kaffee, Handel und Vermietung von Kaffeemaschinen und Konstruktion von und Handel mit Metallbauartikeln; kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PTW Treuhand AG | Wohlen (AG) | <2004 | 02.03.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lepore AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5579190, Registre du commerce Argovie, (400)
Lepore AG, in Wohlen AG, CH-400.3.018.706-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2009, S. 2, Publ. 4913580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paolozzi, Lydia, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepore, Paolo, von Wohlen AG, in Villmergen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lepore, Bruno, von Fischbach-Göslikon, in Fischbach-Göslikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4913580, Registre du commerce Argovie, (400)
Lepore AG, in Wohlen AG, CH-400.3.018.706-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 2, Publ. 4907490).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Moretum GmbH, in Wohlen AG (CH-400.4.022.501-5), gemäss Fusionsvertrag vom 30.12.2008 und Bilanz per 30.06.2008. Aktiven von CHF 27'142.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 27'849.35, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 706.81, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Di Loreto GmbH, in Bremgarten AG (CH-400.4.019.847-4), gemäss Fusionsvertrag vom 30.12.2008 und Bilanz per 30.11.2008. Aktiven von CHF 33'543.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'670.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numéro de publication: 4907490, Registre du commerce Argovie, (400)
Lepore AG, in Wohlen AG, CH-400.3.018.706-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2001, S. 9354).
Statutenänderung:
18.02.2009.
Domizil neu:
Aeschstrasse 25, 5610 Wohlen AG.
Zweck neu:
Handel mit Kaffee, Handel und Vermietung von Kaffeemaschinen und Konstruktion von und Handel mit Metallbauartikeln;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PTW Treuhand AG, in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepore, Paolo, von Wohlen AG, in Villmergen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wohlen AG].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.