Renseignements sur LEOTAR AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LEOTAR AG
- LEOTAR AG a son siège social à Frasnacht et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 17.04.2018.
- Le 05.09.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise LEOTAR AG est inscrite sous l’IDI CHE-307.004.118.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.04.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arbon
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.032.952-0
IDE/TVA
CHE-307.004.118
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist Erstellen, Kaufen, Halten, Verwalten und Verkauf von Liegenschaften, Unterhalt und Renovation der erworbenen Liegenschaften sowie Hauswartungen derselben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie im In- und Ausland Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LEOTAR AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006122831, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LEOTAR AG, in Arbon, CHE-307.004.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4185047).
Domizil neu:
Egnacherstrasse 68, 9320 Frasnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Todic, Danijel, von Arbon, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Todic, Nedjo, von Arbon, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4185047, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LEOTAR AG, in Arbon, CHE-307.004.118, Landquartstrasse 73, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2018.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Erstellen, Kaufen, Halten, Verwalten und Verkauf von Liegenschaften, Unterhalt und Renovation der erworbenen Liegenschaften sowie Hauswartungen derselben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie im In- und Ausland Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 16.04.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Todic, Nedjo, von Arbon, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Todic, Danijel, von Arbon, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.