Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Rudolf Ehrbar
Weinbergstrasse 79
8006 Zürich
Renseignements sur Leonardo Flyers AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.06.2012
Radiation du registre du commerce
25.03.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.037.967-3
IDE/TVA
CHE-289.232.122
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie Betrieb, Miete und Vermietung von Flugzeugen. Zudem werden Dienstleistungen für geschäftliche und private Zwecke im Bereich Luftfahrt angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Leonardo Flyers AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005132881, Registre du commerce Zurich, (20)
Leonardo Flyers AG, in Zürich, CHE-289.232.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479071). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Margaron Investments AG, in Zürich (CHE-115.764.130), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004479071, Registre du commerce Zurich, (20)
Leonardo Flyers AG, in Zürich, CHE-289.232.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6721812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zelenka, Grégoire, von Kloten, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Rudolf Eduard, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Graf, Ursula, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Nadine, von Otelfingen, in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Hans, von Zizers, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6721812, Registre du commerce Zurich, (20)
Leonardo Flyers AG, in Zürich, CH-020.3.037.967-3, c/o Rudolf Ehrbar, Weinbergstrasse 79, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie Betrieb, Miete und Vermietung von Flugzeugen. Zudem werden Dienstleistungen für geschäftliche und private Zwecke im Bereich Luftfahrt angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, Telefax und/oder E-mail. Gemäss Erklärung vom 07.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ehrbar, Rudolf Eduard, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zelenka, Grégoire, von Kloten, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.