Renseignements sur Leimer Treuhand- und Revisions- AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Leimer Treuhand- und Revisions- AG
- Leimer Treuhand- und Revisions- AG est actuellement actif et est dans le secteur Services fiduciaires. Le siège social se trouve à Bettlach.
- La direction de l’entreprise Leimer Treuhand- und Revisions- AG qui a été fondée le 01.06.1994, se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 13.08.2009.
- L'IDE déclaré est CHE-108.075.203.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: BLB Handels- & Gewerbe AG, GEHT DOCH - hier&jetzt Chris Edtmeier Tennis und Genuss, Geoboring Niklaus AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.06.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bettlach
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-254.3.000.730-9
IDE/TVA
CHE-108.075.203
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung einer Treuhand- und Revisionsgesellschaft, sowie die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen und Beratungen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Leimer Treuhand- und Revisions-AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Leimer Treuhand- und Revisions- AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5194760, Registre du commerce Soleure, (241)
Leimer Treuhand- und Revisions- AG, in Bettlach, CH-254.3.000.730-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.1998, S. 1584).
Statutenänderung:
17.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pisella Calaciura, Gianna, italienischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Revisionsstelle.
Registre du commerce Soleure, (241)
Leimer Treuhand- und Revisions-AG, Sitz Bettlach, Treuhand- und Revisionsgesellschaft., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.112 vom 13.06.1994, S.3297).
Eingetragene Personen Neu:
Pisella Calaciura, Gianna, Heimat Italien, in Grenchen, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Schöni, Peter, Heimat Sumiswald, Bettlach, in Bettlach, Revisionsstelle].
Registre du commerce Soleure, (241)
Leimer Treuhand- und Revisions-AG, in Bettlach , Bischmattstrasse 9, in Bettlach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statuten:
1.6.1994.
Zweck:
Führung einer Treuhand- und Revisionsgesellschaft, sowie die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen und Beratungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000. Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an Aktionäre:
eingeschriebener Brief.
Eingetragene Personen:
Beat Leimer, von und in Bettlach, einziger Verwaltungsrat, mit Einzelunterschrift. Peter Schöni, von Sumiswald und Bettlach, in Bettlach, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.