Renseignements sur Leica Camera AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Leica Camera AG
- Leica Camera AG est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de biens de consommation. Le siège social se trouve à Nidau.
- Leica Camera AG a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 06.11.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Leica Camera AG est le suivant : CHE-103.373.219.
- Entreprises avec la même adresse comme Leica Camera AG: Perrot Image SA, Staar Surgical AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.03.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Nidau
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.005.571-5
IDE/TVA
CHE-103.373.219
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Engros-Vertrieb von Apparaten und Bedarfsartikeln für Fotographie, Kinematographie und Projektion, und zwar vorwiegend von solchen der Leica Camera Gruppe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen, oder solche Unternehmen übernehmen, Liegenschaften erwerben und veräussern, sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 05.03.2020 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 29.01.2013 | 04.03.2020 | |
BDO AG | Biel/Bienne | 27.04.2009 | 28.01.2013 | |
Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A. | Biel/Bienne | <2004 | 26.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Leica Camera SA
- LCA Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Leica Camera AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005877346, Registre du commerce Berne, (36)
Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827502).
Statutenänderung:
25.10.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (E-Mail).
Numéro de publication: HR02-1005827502, Registre du commerce Berne, (36)
Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rath-Dincer, Gülten, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumann, Gülten, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005572466, Registre du commerce Berne, (36)
Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel, Peter, von Winterthur, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne];
Doyran, Kurt Erol, deutscher Staatsangehöriger, in Utting am Ammersee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weisskopf, Remo, von Pratteln, in Suberg (Grossaffoltern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.