Renseignements sur LegalPass SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LegalPass SA
- LegalPass SA a son siège social à Lausanne, est actif et est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- L’entreprise a été fondée en 01.07.2022 et a 3 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.06.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI LegalPass SA.
- Actuellement, 3 marques ou demandes de marques sont enregistrées dans la base de données IPI.
- Entreprises avec la même adresse comme LegalPass SA: Antadis (Suisse) SA, Apolo II SA, Apolo SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.07.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.203.974-2
IDE/TVA
CHE-312.882.610
Secteur
Fourniture de services informatiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but, en Suisse et à l'étranger, le développement et l'exploitation de plateformes et programmes informatiques dans le domaine juridique, la mise en relation de prestataires de services juridiques avec des personnes physiques et/ou morales, ainsi que toutes prestations de services et conseils s'y rapportant. La société peut: - exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mères, des sociétés soeurs ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie; - opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient; - acquérir, développer, gérer et exploiter des brevets, des marques, des licences, des procédés de fabrication et des droits de propriété intellectuelle.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- LegalPass Ltd
- LegalPass AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
SWISS GENERIS | 01.05.2024 | actif | 05456/2024 |
25.05.2022 | actif | 06683/2022 |
Dernières notifications FOSC pour LegalPass SA
Numéro de publication: HR02-1005760626, Registre du commerce Vaud, (550)
LegalPass SA, à Lausanne, CHE-312.882.610 (FOSC du 06.07.2022, p. 0/1005514366). Ballenegger Cédric n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR01-1005514366, Registre du commerce Vaud, (550)
LegalPass SA (LegalPass AG) (LegalPass Ltd), à Lausanne, Passage Saint-François 9, 1003 Lausanne, CHE-312.882.610. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
10.06.2022.
But:
la société a pour but, en Suisse et à l'étranger, le développement et l'exploitation de plateformes et programmes informatiques dans le domaine juridique, la mise en relation de prestataires de services juridiques avec des personnes physiques et/ou morales, ainsi que toutes prestations de services et conseils s'y rapportant.
La société peut:
- exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but;
- créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
- participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
- accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mères, des sociétés soeurs ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie;
- opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient;
- acquérir, développer, gérer et exploiter des brevets, des marques, des licences, des procédés de fabrication et des droits de propriété intellectuelle.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 1'000'000 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit (lettre, télécopie ou courriel).
Administration:
Grivat Philippe, de Orbe, à Belmont-sur-Lausanne, président, avec signature individuelle, Ballenegger Cédric, de Lausanne, à Lausanne, avec signature collective à deux, Grivat Stéphane, de Orbe, à Belmont-sur-Lausanne, avec signature collective à deux, et Osti Alexandre, de Genève, à Belmont-sur-Lausanne, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Selon déclaration du 10.06.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.