Renseignements sur LED Immobilien GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LED Immobilien GmbH
- LED Immobilien GmbH de Seon est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction se compose de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 05.12.2018.
- LED Immobilien GmbH est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-210.683.111.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.05.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Seon
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.036.841-2
IDE/TVA
CHE-210.683.111
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf und Halten von Immobilien sowie Vornahme aller damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Handlungen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LED Immobilien GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004513075, Registre du commerce Argovie, (400)
LED Immobilien GmbH, in Uerkheim, CHE-210.683.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2015, Publ. 2330871).
Statutenänderung:
26.11.2018.
Sitz neu:
Seon.
Domizil neu:
Kirchtalstrasse 28, 5703 Seon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Armin, von Ehrendingen, in Uerkheim, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Alban, von Ehrendingen, in Seon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2330871, Registre du commerce Argovie, (400)
LED Immobilien GmbH, in Uerkheim, CHE-210.683.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.242 vom 15.12.2014, Publ. 1879961).
Domizil neu:
Dorfstrasse 80, 4813 Uerkheim [behördliche Änderung].
Numéro de publication: 1879961, Registre du commerce Argovie, (400)
LED Immobilien GmbH, in Uerkheim, CHE-210.683.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7207088).
Statutenänderung:
19.11.2014. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Armin, von Ehrendingen, in Uerkheim, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Frei, Alban, von Ehrendingen, in Seon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.