Renseignements sur Le Cerf Rougemont SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Le Cerf Rougemont SA
- Le Cerf Rougemont SA à Rougemont est une Société anonyme du domaine «Exploiter des etablissement de restauration». Le Cerf Rougemont SA est actif.
- La direction de l’entreprise Le Cerf Rougemont SA est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 25.04.2018.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.10.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-337.918.997.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Edgard Michel Bovier,
Pierre-Alain Givel,
John Grohe,
Christoph Grohe
les plus récents personnes habilitée à signer
Edgard Michel Bovier,
Pierre-Alain Givel,
John Grohe,
Christoph Grohe
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.04.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rougemont
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.179.353-8
IDE/TVA
CHE-337.918.997
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation de cafés-restaurants, l'achat, la vente et la commercialisation de toutes boissons et de tous produits en relation directe ou indirecte avec le but principal (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Le Cerf Rougemont SA
Numéro de publication: HR02-1005315838, Registre du commerce Vaud, (550)
Le Cerf Rougemont SA, à Rougemont, CHE-337.918.997 (FOSC du 25.08.2020, p. 0/1004964545). Les autres adresses à Case postale 507, 1110 Morges 1, et Rue Louis-de-Savoie 78, 1110 Morges, sont radiées.
Numéro de publication: HR02-1004964545, Registre du commerce Vaud, (550)
Le Cerf Rougemont SA, à Rougemont, CHE-337.918.997 (FOSC du 31.01.2019, p. 0/1004555777). Hählen Jacqueline n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Grohe John est maintenant à Paudex.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Bovier Edgard, de Vex, à Rougemont.
Numéro de publication: HR02-1004555777, Registre du commerce Vaud, (550)
Le Cerf Rougemont SA, à Rougemont, CHE-337.918.997 (FOSC du 30.04.2018, p. 0/4202435).
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Givel Pierre-Alain, de Payerne, à Tolochenaz, et Hählen Jacqueline, de Lenk, à Rougemont.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.