Filiales (1)
Renseignements sur LDK Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LDK Sàrl
- LDK Sàrl a son siège social à Domdidier et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Commerce de biens de consommation».
- La direction de l’entreprise LDK Sàrl est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 04.12.2012.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 08.06.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise LDK Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-157.062.772.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.12.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Belmont-Broye
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.551.584-6
IDE/TVA
CHE-157.062.772
Secteur
Commerce de biens de consommation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Importer et exporter, acheter, vendre, distribuer et louer, en gros, au détail et par correspondance, tous produits bruts ou manufacturés, en particulier des luminaires; fournir tous conseils et services ressortissant au domaine de la distribution et de l'organisation de la vente de marchandises; acquérir, exploiter et céder des brevets, des licences et des marques; assumer les fonctions de représentant, d'agent, de courtier et de tout intermédiaire en matière commerciale; prendre et gérer des participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, tant en Suisse qu'à l'étranger, et, d'une manière générale, de faire toutes opérations et d'assumer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision S.A., succursale de Gibloux | Gibloux | 14.06.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dubey Gestion S.A. | Estavayer | 19.11.2020 | 13.06.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Dernières notifications FOSC pour LDK Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005763861, Registre du commerce Fribourg, (217)
LDK Sàrl, à Belmont-Broye, CHE-157.062.772 (FOSC du 28.04.2023, p. 0/1005734583). Inscription de la succursale de Saanen (CHE-340.217.257) au registre du commerce du canton de Berne (FOSC du 02.06.2023, Id 1005758868).
Numéro de publication: HR02-1005734583, Registre du commerce Fribourg, (217)
LDK Sàrl, à Gletterens, CHE-157.062.772 (FOSC du 14.06.2022, p. 0/1005494916). Statuts modifiés le 20.04.2023. Siège transféré à Belmont-Broye.
Nouvelle adresse:
Route de l'Industrie 51, 1564 Domdidier.
Communication aux associés:
par écrit ou par courrier électronique.
Personnes radiées:
Dubey Bernard Marcel, associé, 10 parts de CHF 1'000, gérant, président, signature individuelle;
Dubey Christine, associée, 10 parts de CHF 1'000, gérante, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Dubey Julien, gérant, signature individuelle, maintenant associé, 20 parts de CHF 1'000, gérant, président, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Dubey Angélique, de Surpierre, à Gletterens, gérante, signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005494916, Registre du commerce Fribourg, (217)
LDK Sàrl, à Gletterens, CHE-157.062.772 (FOSC du 19.11.2020, p. 0/1005026714).
Personne radiée:
Dubey Gestion S.A. (CHE-108.065.883), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Anagest Révision S.A., succursale de Gibloux (CHE-244.896.774), à Gibloux, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.