Adresse
Rue des Petits-Champs 17
1400 Yverdon-les-Bains
Renseignements sur LBA Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LBA Sàrl
- LBA Sàrl a son siège social à Yverdon-les-Bains, est actif et est active dans le domaine «Fabrication de jouets».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.01.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise LBA Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-434.786.866.
Direction (4)
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Nicolas Félix Crognaletti,
Dr. oec. Luca Stäger,
Mike Jean-Marc William Roland Phillips
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Yverdon-les-Bains
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.103.456-4
IDE/TVA
CHE-434.786.866
Secteur
Fabrication de jouets
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Produire, distribuer et vendre des objets de production artisanale, ainsi que des machines industrielles dont la qualité est reconnue internationalement, et favoriser la réinsertion dans le monde du travail de personnes en difficultés psychosociales, en leur permettant l'accès à un processus de réinsertion offrant les réalités socio-économiques du marché (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 18.01.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- LBA GmbH
- LBA Ltd liab. Co
- LBA Sagl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LBA Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005655573, Registre du commerce Vaud, (550)
LBA Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CHE-434.786.866 (FOSC du 23.05.2022, p. 0/1005480236). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Organe de révision:
Fidinter SA (CHE-105.925.319), à Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1005480236, Registre du commerce Vaud, (550)
LBA Sàrl, à Grandson, CHE-434.786.866 (FOSC du 13.10.2020, p. 0/1004999049). Statuts modifiés le 03.05.2022. Siège transféré à Yverdon-les-Bains.
Nouvelle adresse:
Rue des Petits-Champs 17, 1400 Yverdon-les-Bains.
Numéro de publication: HR02-1004999049, Registre du commerce Vaud, (550)
LBA Sàrl, à Grandson, CHE-434.786.866 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Kaeser Michel et Kaeser Claude, qui ne sont plus associés-gérants et dont la signature est radiée, cèdent respectivement leurs 205 parts et 195 parts de CHF 100 à Fondation Espace (CHE-110.323.853), à La Grande Béroche, nouvelle associée avec 400 parts de CHF 100. Signature collective à deux est conférée à Crognaletti Nicolas, d'Evionnaz, à Martigny, gérant directeur, Stäger Luca, de Merenschwand, à Zurich, gérant président, et Phillips Mike, de et à Prangins.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.