Adresse
c/o Patrick Hess
St. Peterhofstatt 6
8001 Zürich
Renseignements sur Lavater-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lavater-Stiftung
- Lavater-Stiftung avec son siège à Zürich est une Fondation du domaine «Autres activités sociales». Lavater-Stiftung est actif.
- La direction de l’organisation Lavater-Stiftung est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 23.09.1993.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 04.08.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation Lavater-Stiftung est inscrite sous l’IDI CHE-110.395.516.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Cornelia Camichel Bromeis,
Patrick Hess,
Stefan Thurnherr,
Dr. Thomas Bär
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.09.1993
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.000.212-7
IDE/TVA
CHE-110.395.516
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung von bedürftigen Menschen und Institutionen vor allem in der Stadt und im Kanton Zürich.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hüsser Gmür + Partner AG | Baden | 20.02.2017 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft | Zürich | 20.06.2016 | 19.02.2017 | |
Kisker Revisionen | Zürich | 29.08.2011 | 19.06.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lavater-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005534575, Registre du commerce Zurich, (20)
Lavater-Stiftung, in Zürich, CHE-110.395.516, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215673).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camichel Bromeis, Cornelia, von Ilanz/Glion, in Davos, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005215673, Registre du commerce Zurich, (20)
Lavater-Stiftung, in Zürich, CHE-110.395.516, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005113901).
Domizil neu:
c/o Patrick Hess, St. Peterhofstatt 6, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greminger, Hans Ulrich genannt Ueli, von Uitikon, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camichel Bromeis, Cornelia, von Ilanz/Glion, in Davos, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hess, Patrick, von Pfäffikon, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005113901, Registre du commerce Zurich, (20)
Lavater-Stiftung, in Zürich, CHE-110.395.516, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, S.0, Publ. 3650615).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsser Gmür + Partner AG (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle [bisher: Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.