Renseignements sur LARAG SA Satigny
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LARAG SA Satigny
- LARAG SA Satigny est actuellement actif et est dans le secteur Commerce et réparation des automobiles et motos. Le siège social se trouve à Satigny.
- La direction se compose de 4 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 04.03.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-106.353.911.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
David Iglesias,
Jean-François Pichollet,
Bruno Thomas Jäger,
Josef Andreas Jäger-Leuch
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.09.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Satigny
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.1.014.988-5
IDE/TVA
CHE-106.353.911
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Le commerce et la location de véhicules à moteur, de machines de chantier et outillages ainsi que l'exécution de toutes les affaires inhérentes, en particulier l'exploitation d'ateliers et de garages.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 15.07.1999 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- LARAG LTD Satigny
- LARAG AG Satigny
- Larag SA Satigny
- Larag SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LARAG SA Satigny
Numéro de publication: HR02-1005420766, Registre du commerce Genève, (660)
LARAG SA Satigny, à Satigny, CHE-106.353.911 (FOSC du 21.09.2015, p. 0/2382429). La procuration de Vivet Pierre est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Iglesias David, de France, à Sallanches, FRA.
Numéro de publication: 2382429, Registre du commerce Genève, (660)
LARAG SA Satigny, à Satigny , CHE-106.353.911 (FOSC du 08.01.2014, p. 0/1271767).
But modifié:
le commerce et la location de véhicules à moteur, de machines de chantier et outillages ainsi que l'exécution de toutes les affaires inhérentes, en particulier l'exploitation d'ateliers et de garages. Statuts modifiés le 15.09.2015 ainsi que sur des points non soumis à publication.
Numéro de publication: 1271767, Registre du commerce Genève, (660)
LARAG SA Satigny, à Satigny, CHE-106.353.911 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Les pouvoirs de Faucherre Pierre-Alain sont radiés.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.