Renseignements sur LAPGYN SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LAPGYN SA
- LAPGYN SA avec son siège à Meyrin est une Société anonyme du domaine «Exploitation des cabinets médicaux et dentaires». LAPGYN SA est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 25.05.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GE sous l’IDI CHE-470.148.331.
- DO.Gastroentérologie et Fonctionnel Sàrl, Dre Petit Gastroentérologie Pédiatrique Sàrl, Endogyn Sàrl ont la même adresse comme LAPGYN SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Rhéa Wenger,
Valérie Montandrau Wenger,
Michel Marie Antoine Dacorogna
les plus récents personnes habilitée à signer
Rhéa Wenger,
Valérie Montandrau Wenger,
Jean-Marie Wenger,
Michel Marie Antoine Dacorogna
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.03.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Meyrin
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.729.016-4
IDE/TVA
CHE-470.148.331
Secteur
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toutes activités dans le domaine de la santé, ainsi que des opérations liées à l'activité médicale, notamment consultations médicales, actes opératoires, promotion de la chirurgie laparoscopique ainsi que recherches de nouvelles technologies dans ce domaine (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire de la Corraterie SA | Genève | 14.03.2016 | 21.07.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LAPGYN SA
Numéro de publication: HR02-1005754254, Registre du commerce Genève, (660)
LAPGYN SA, à Genève, CHE-470.148.331 (FOSC du 09.09.2021, p. 0/1005288313).
Nouveau siège:
Meyrin, Rue de Veyrot 39, 1217 Meyrin.
Communication aux actionnaires:
par courrier simple ou par courriel. Nouveaux statuts du 04.04.2023. Fontanet Bénédict n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Montandrau épouse Wenger Valérie, de France, à Chéserex, et Wenger Rhéa, de Rüschegg, à Olten, sont membres du conseil d'administration, toutes les deux avec signature collective à deux, avec Jean-Marie Wenger.
Numéro de publication: HR02-1005288313, Registre du commerce Genève, (660)
LAPGYN SA, à Genève, CHE-470.148.331 (FOSC du 22.07.2019, p. 0/1004681574). Signature individuelle a été conférée à Wenger Jean-Marie, de Rüschegg, à Chéserex, directeur.
Numéro de publication: HR02-1004681574, Registre du commerce Genève, (660)
LAPGYN SA, à Genève, CHE-470.148.331 (FOSC du 14.03.2016, p. 0/2722113). Selon déclaration du 09.11.2018, il est renoncé à un contrôle restreint. Fiduciaire de la Corraterie SA (CHE-107.901.301) n'est plus organe de révision. Ubaud Patrick n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Dacorogna Michel Marie Antoine, d'Onex, à Zurich, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.