Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Labor Dr. Rinderknecht AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.06.2009
Radiation du registre du commerce
09.07.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.014.164-7
IDE/TVA
CHE-114.920.315
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Labors zur medizinischen Diagnostik insbesondere im Gebiet der Zyto- und Histopathologie sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Mahrer Treuhand AG | Möhlin | 26.11.2019 | 08.07.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Labor Dr. Rinderknecht AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: SR01-0000003585, Registre du commerce Genève
Rubrique: Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés Sous-rubrique: Appel aux créanciers suite à une fusion selon la LFus Date de publication: SHAB - 13.07.2020 Numéro de publication: Cantons: GE, BS, VD Entité de publication: Laurence Morand-Jacquemoud - Etude de Mes Jacques SAUTTER & Laurence JACQUEMOUD, Notaires Associés, Cours des Bastions 8, 1205 Genève Appel aux créanciers suite à une fusion selon la LFus Gynlab AG et Labor Dr. Rinderknecht AG avec Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales SA
Point de contact: Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales SA Chemin des Perrières 2
Numéro de publication: HR03-1004933061, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Labor Dr. Rinderknecht AG, in Basel, CHE-114.920.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004768192). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales SA, in Coppet (CHE-107.745.308), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004768192, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Labor Dr. Rinderknecht AG, in Basel, CHE-114.920.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654165). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rinderknecht, Irene, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Martin, von Schaffhausen, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Voogd, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Morges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mainil-Varlet, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köver Schmidhauser, Pierre-François, von Dübendorf, in Bülach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rinderknecht, Dr. Bernhard, von Hedingen und Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mahrer Treuhand AG (CHE-105.607.718), in Möhlin, Revisionsstelle.